Hoppa till sidans huvudinnehåll
Sök
Meny
Sök
Kontakta oss
Utbildning & förskola
Omsorg & stöd
Kultur & fritid
Bygga, bo & miljö
Trafik & infrastruktur
Näringsliv & arbete
Kommun & politik
Kontakta oss
sandviken.se
Kommun & politik
Demokrati och medborgardialog
Nämnder och styrelser
Kunskapsnämnden
Ledamöter
Utbildning & förskola
Omsorg & stöd
Kultur & fritid
Bygga, bo & miljö
Trafik & infrastruktur
Näringsliv & arbete
Kommun & politik
Kontakta oss
Anslag och kungörelser
Demokrati och medborgardialog
Så styrs kommunen
Kommunfullmäktige
Nämnder och styrelser
Kommunstyrelse
Arbetslivsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kunskapsnämnden
Ledamöter
Kallelser och protokoll, Kunskapsnämnden
Kunskapsförvaltningen
Omsorgsnämnden
Valnämnden
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Överförmyndarnämnden västra Gästrikland
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Kommunala bolag och kommunalförbund
Kontakta politiker, förtroendemannaregister
Sammanträdesdagar
Kallelser och protokoll
Kommunalråd och oppositionsråd
Kommunrevisionen
Rådet för Social Hållbarhet
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala funktionshinderrådet
Kontakta politiska partier i kommunfullmäktige
Lämna synpunkt på en verksamhet
Folkinitiativ och kommunal folkomröstning
Överklaga beslut och begära dröjsmålstalan
Val till Europaparlamentet
Kommunens organisation
Arkiv och diarium
Lokala föreskrifter och styrdokument
Ekonomi, budget och redovisning
Trygghet, folkhälsa och förebyggande verksamhet
Säkerhet och beredskap
Nationella minoriteter och minoritetsspråk
Om Sandvikens kommun
Stipendier, fonder och utmärkelser
Lämna synpunkter på verksamheten
Visselblåsarfunktion
Lyssna
Förtroendemannaregister
Namn
Lillemor Mauritzdotter Nylén
Parti
V
Mobil
070 602 08 62
E-post
lillemor.mauritzdotter.nylen@politiker.sandviken.se
Uppdrag
Göransson Arena AB
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Tidigare uppdrag
Period
Arbetslivsnämnden
2019-01-01 - 2019-10-21
Individ- och familjeomsorgsnämnden
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige
2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen
2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd
2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden
2014-05-19 - 2014-12-31
Omsorgsnämnd
2017-12-18 - 2018-12-31
Sandvikens Stadshus AB
2019-06-01 - 2023-05-31
Sandvikens Stadshus AB
2015-06-01 - 2019-05-31
Serviceutskottet
2019-01-29 - 2022-12-31
Utvecklingsutskottet
2015-01-01 - 2018-12-31
Sök i förtroendemannaregistret
Rapportera fel på sidan:
medborgarservice@sandviken.se
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn
Sök
Sök